Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-01-07 fjernes Navne: HN AF 2.9.1991 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 76-78, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-05 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-05 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-05 fjernes Stiftere: Tomas Henneby, Lisbet Birgitte Henneby Nielsen, Jørn Henneby Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 fjernes Bestyrelse: Tomas Henneby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 fjernes Direktion: Jørn Henneby Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 fjernes Revisor: CONFIDENTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-18 tilføjes Navne: HN AF 2.9.1991 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-17 fjernes Navne: RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HENNEBY NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 76-78, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Bestyrelse: Tomas Henneby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Direktion: Jørn Henneby Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivende ingeniørvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Navne: RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HENNEBY NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Revisor: CONFIDENTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Stiftere: Tomas Henneby, Lisbet Birgitte Henneby Nielsen, Jørn Henneby Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Vedtægter: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)