Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-02-15 fjernes Navne: ARKITEKT M.A.A. ERLING JESSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nærum Hovedgade 39, 2850 Nærum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Revisor: Hans Peter Overgaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Stiftere: Niels Erling Jessen, Henrik Caprani Winkel, Annegrete Malling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 fjernes Bestyrelse: Annegrete Malling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 fjernes Direktion: Annegrete Malling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Revisor: Leif Faurum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål at drive arkitektvirksomhed og anden dermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-11 tilføjes Vedtægter: 1991-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-21 fjernes Bestyrelse: Niels Erling Jessen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-21 fjernes Direktion: Niels Erling Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 325.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nærum Hovedgade 39, 2850 Nærum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Bestyrelse: Niels Erling Jessen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Direktion: Niels Erling Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Navne: ARKITEKT M.A.A. ERLING JESSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Revisor: Leif Faurum, Hans Peter Overgaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Stiftere: Niels Erling Jessen, Henrik Caprani Winkel, Annegrete Malling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)