Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-02-22 fjernes Navne: DAVENTI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 4261 Dalmose (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 fjernes Bestyrelse: Ingrid Hougaard Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 fjernes Direktion: Børge Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 fjernes Stiftere: Ole Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-07 fjernes Direktion: Ole Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværk og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og direktøren, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 tilføjes Vedtægter: 1988-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 235.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 4261 Dalmose (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-26 tilføjes Bestyrelse: Ingrid Hougaard Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-26 tilføjes Direktion: Ole Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-26 tilføjes Navne: DAVENTI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-26 tilføjes Stiftere: Ole Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)