Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Carl Ramon Schou | 01.11.1948 | 28.12.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Thomas Kruse-Madsen | 19.03.2004 | 28.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Claudia Alexandra Kruse-Madsen | 19.03.2004 | 28.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Hans Carl Ramon Schou | 01.11.1948 | 28.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Claus Axel Kruse-Madsen | 01.11.1948 | 20.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Liselotte Kruse-Madsen | 01.11.1948 | 19.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Niels Johann Jørgen Klerk | 01.11.1948 | 12.12.1988 | bestyrelsesmedlem |