Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-06-17 fjernes Navne: UNGDOMMENS BOLIGSELSKAB, HERNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 50, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Direktion: Anette Friis Westermann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Revisor: VLN AF 1.4. 1996 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Stiftere: Finn Olesen, Anette Friis Westermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 50, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Direktion: Anette Friis Westermann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i og udlejning af fast ejendom, fortrinsvis til beboelses-, men tillge efer direktionens skøn til erhvervsformål Selskabet må ikke foretage investering i fast ejendom eller andre formuegoder i videresalgsøjemed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Navne: UNGDOMMENS BOLIGSELSKAB, HERNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Revisor: VLN AF 1.4. 1996 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Stiftere: Finn Olesen, Anette Friis Westermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Vedtægter: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)