Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sophienlundsvej 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-26 fjernes Bestyrelse: Hanne Finnerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-26 fjernes Direktion: Klaus Finnerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-26 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-26 fjernes Navne: FINNERUP SYSTEM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-03-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-26 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikations- og handelsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, ligesom selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-12 tilføjes Vedtægter: 1999-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TRANEKÆR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 tilføjes Bestyrelse: Steen Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-22 fjernes Bestyrelse: Ole Finnerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 fjernes Bestyrelse: Jan Lykke Radmer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-19 fjernes Direktion: Jan Lykke Radmer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-19 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ELLEHEDE & TRANEKÆR POULSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-21 tilføjes Navne: FINNERUP SYSTEM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-03-20 fjernes Navne: ASX 10123 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophienlundsvej 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Lykke Radmer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Direktion: Jan Lykke Radmer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Navne: ASX 10123 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ELLEHEDE & TRANEKÆR POULSEN ApS, REVISIONSFIRMAET TRANEKÆR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)