Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Finnerup | 01.05.1986 | 26.03.2004 | direktion |
Jan Lykke Radmer | 01.05.1986 | 19.02.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Christiansen | 02.12.1998 | 26.03.2004 | bestyrelse |
Rita Aase Finnerup | 01.05.1986 | 26.03.2004 | bestyrelse |
Hanne Finnerup | 01.05.1986 | 26.03.2004 | bestyrelse |
Ole Finnerup | 01.05.1986 | 22.02.1998 | bestyrelse |
Klaus Finnerup | 01.05.1986 | 10.06.1994 | bestyrelse |
Jan Lykke Radmer | 01.05.1986 | 10.06.1994 | bestyrelse |