Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Blanksøvej 3, 4340 Tølløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 fjernes Navne: GRAFIKER OLE FRIIS PETERSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Stiftere: Ole Friis Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 fjernes Bestyrelse: Agnes Christine Kolbeck Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 fjernes Direktion: Ole Friis Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-27 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med trykning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-16 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-24 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-25 fjernes Revisor: H.H Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er grafisk virksomhed samt iøvrigt enhver virksomhed, der efter direktionens vurdering skønnes at falde herindunder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-10 tilføjes Vedtægter: 1998-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-20 tilføjes Revisor: BBC INVEST ApS, H.H Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-20 fjernes Revisor: H.H Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-26 tilføjes Revisor: H.H Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-26 fjernes Revisor: UNITED 150593 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET STIG NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET STIG NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 fjernes Revisor: RATIONEL REVISION/BENNITH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 426.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blanksøvej 3, 4340 Tølløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-29 tilføjes Bestyrelse: Agnes Christine Kolbeck Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-29 tilføjes Direktion: Ole Friis Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-29 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med trykning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-29 tilføjes Navne: GRAFIKER OLE FRIIS PETERSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-29 tilføjes Revisor: RATIONEL REVISION/BENNITH ApS, UNITED 150593 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-29 tilføjes Stiftere: Ole Friis Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)