Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-08-30 fjernes Navne: PCC 115 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnelunden 6, 2635 Ishøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 fjernes Regnskabs år: --10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 fjernes Regnskabs år: --10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 fjernes Revisor: TAASTRUP FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 fjernes Stiftere: Peter Clement Cudrio (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 fjernes Direktion: Svend Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-02 tilføjes Vedtægter: 1987-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnelunden 6, 2635 Ishøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Direktion: Svend Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Navne: PCC 115 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Regnskabs år: --10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Regnskabs år: --10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Revisor: TAASTRUP FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Stiftere: Peter Clement Cudrio (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)