Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
A/S PSE NR. 1285 (CVR 77184511) | OPLØSTEFTERFUSION | 22.01.1986 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Simeon Ioannis Sandahl Lindenberg Koblionas | 01.03.2021 | 05.10.2022 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Andreas Jason Sandahl Koblionas | 01.03.2021 | 04.10.2022 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Josephine Sandahl Lindenberg | 01.03.2021 | 04.10.2022 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Britha Sandahl Lindenberg | 22.05.1994 | 27.07.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
ApS AF 29/10 1986 (CVR 10248175) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 14.11.2011 | 24.10.2017 | 100,00% | 100,00% |
EJENDOMMEN HOVEDVAGTSSTRÆDE I/S V/LEIF ALENKJÆR & J LUND JACOBSEN VERNER LINDENBERG APS (CVR 14664742) | Ophørt | 01.09.1990 | 01.08.2002 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |