Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2011-09-20 fjernes Binavne: GALLERI BRASK-NIELSEN ApS, ERLING BRASK CONSULTANT ApS, BRASK MARKETING & EXPORT AGENCY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirstineparken 40, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-14 fjernes Bibranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 fjernes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-14 fjernes Navne: BRASK-NIELSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-14 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 fjernes Revisor: Revisor Axel Udesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 fjernes Bestyrelse: Erling Dynesen Brask (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 fjernes Direktion: Erling Dynesen Brask (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2000-11-30)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2000-11-30)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Andet sundhedsvæsen (offentliggjort 2000-11-30)
Den 2004-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirstineparken 40, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 17, 8800 Viborg (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2004-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende virksomhed, handel og kunstgalleri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 tilføjes Vedtægter: 2004-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Binavne: GERDA BRASK-NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 fjernes Bestyrelse: Gerda Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 17, 8800 Viborg (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 17 (offentliggjort 2000-11-16)
Den 2000-11-21 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2000-11-30)
Den 2000-11-21 tilføjes Bibranche: Andet sundhedsvæsen (offentliggjort 2000-11-30)
Den 2000-11-21 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2000-11-30)
Den 2000-11-20 fjernes Hovedbranche: Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 17 (offentliggjort 2000-11-16)
Den 2000-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkebakken 4, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-20 tilføjes Bestyrelse: Gerda Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-20 tilføjes Navne: BRASK-NIELSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-19 fjernes Navne: ERLING BRASK CONSULTANT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-20 tilføjes Revisor: Revisor Axel Udesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-20 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-04 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-04 fjernes Revisor: SR-REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-16 tilføjes Revisor: SR-REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-16 fjernes Revisor: AKTIESSELSKABET SR-REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkebakken 4, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-02 tilføjes Binavne: GERDA BRASK-NIELSEN ApS, GALLERI BRASK-NIELSEN ApS, ERLING BRASK CONSULTANT ApS, BRASK MARKETING & EXPORT AGENCY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Direktion: Erling Dynesen Brask (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Hovedbranche: Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-02 tilføjes Navne: ERLING BRASK CONSULTANT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Revisor: AKTIESSELSKABET SR-REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)