Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-03-11 fjernes Navne: BUSSTOP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nivå Centeret 62, 2990 Nivå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-03 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-03 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-03 fjernes Revisor: Peter Christian Secher (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-03 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-02 fjernes Bestyrelse: Povl von Støcken Schou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-02 fjernes Direktion: Povl von Støcken Schou (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-12 tilføjes Navne: BUSSTOP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-11 fjernes Navne: ApS SMBK NR 1186 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-11 tilføjes Vedtægter: 1987-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nivå Centeret 62, 2990 Nivå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Bestyrelse: Povl von Støcken Schou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Direktion: Povl von Støcken Schou (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Navne: ApS SMBK NR 1186 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Revisor: Peter Christian Secher (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)