Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Blankholm | 22.08.2007 | 10.08.2010 | direktion |
Hans Ingvar Sören Pramhäll | 20.09.2006 | 10.08.2010 | direktion |
Ingvar Pramhäll | 20.09.2006 | 20.09.2006 | direktion |
David Gustav Kellermann | 01.12.1985 | 10.08.2010 | direktion |
Kim Jybæk | 01.12.1985 | 08.12.1994 | direktion |
Ole Jørgen Hald | 01.12.1985 | 02.08.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Jybæk | 01.12.1985 | 26.10.1998 | bestyrelse |
Kaj Andreasen | 01.12.1985 | 26.10.1998 | bestyrelse |
Lennart Kanter | 01.12.1985 | 26.10.1998 | bestyrelse |