Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølholm Bygade 10, 7160 Tørring (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-25 fjernes Navne: AVS 2013 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Direktion: Niels Ulrich Omann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-04 tilføjes Navne: AVS 2013 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-04-03 fjernes Navne: ULRICH OMANN ApS (offentliggjort 2000-09-18)
Den 2013-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-04 tilføjes Vedtægter: 2013-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 fjernes Revisor: Jens Munk Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2003-11-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølholm Bygade 10, 7160 Tørring (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølholm Bygade 10, 7160 Tørring (offentliggjort 2000-09-29)
Den 2003-11-13 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2003-11-24)
Den 2003-11-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-14 tilføjes Revisor: Jens Munk Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-14 fjernes Revisor: Peter Winther Viereck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 875.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølholm Bygade 10, 7160 Tørring (offentliggjort 2000-09-29)
Den 2000-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-12 tilføjes Direktion: Niels Ulrich Omann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-12 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-12 tilføjes Navne: ULRICH OMANN ApS (offentliggjort 2000-09-18)
Den 2000-09-11 fjernes Navne: PBH 27.389 ApS (offentliggjort 2000-07-11)
Den 2000-09-12 tilføjes Revisor: Peter Winther Viereck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-12 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: PBH 27.389 ApS (offentliggjort 2000-07-11)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)