Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Thanning Johansen | 01.02.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Berthel | 10.10.2013 | 01.02.2019 | direktør |
Hans Albert Hermann Schweers | 30.06.2000 | 10.10.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Westy Johannsen | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Thanning Johansen | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
David Sims | 30.06.2023 | formand |
Karl-Heinz Demsat | 30.06.2023 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Gylling Poulsen | 30.06.2023 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anita Eckardt | 21.01.2021 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bo Pedersen | 08.10.2020 | 30.06.2023 | formand |
Hans Albert Hermann Schweers | 08.10.2020 | 30.06.2023 | næstformand |
Søren Friis Knudsen | 10.10.2019 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bøgelund Christiansen | 06.10.2016 | 08.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Heidi Sissi Schweers | 29.10.2013 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Helle Schweers Lehmann | 29.10.2013 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Banke | 10.10.2013 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bo Pedersen | 10.10.2013 | 07.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hans Albert Hermann Schweers | 10.10.2013 | 07.10.2020 | formand |
Geert Noer | 10.10.2013 | 06.10.2014 | bestyrelsesmedlem |