Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Margit Wærn(virk.: 10) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vibeke Wærn(virk.: 9) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Wærn(virk.: 39) | 5,13 % | 7,69 % | 12,82 % | 15,38 % |
Christel Arpalice Piron(virk.: 40) | 5,00 % | 7,50 % | 10,00 % | 17,50 % |
Lars Uglebjerg Olsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 5,00 % | 7,50 % | 11,25 % | 16,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Margit Wærn | 12.10.2017 | Vagtelvej 31, 2000 Frederiksberg |
Vibeke Wærn |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christel Arpalice Piron | 01.07.1996 | Niels Juelsvej 15, 2680 Solrød Strand |
Carsten Wærn | 01.01.2007 | Vejlefjordskolen 13, 8721 Daugård |
Lars Uglebjerg Olsen |
Aktive virksomheder: (9) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Emma Studio | 41422483 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
HASLEV BYG ApS | 27181120 | NORMAL | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
MAW HOLDING ApS | 26730813 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
MEDIC WIOTECH A/S | 31264189 | NORMAL | Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (463890) |
MI SUPPORT A/S | 25793714 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220) |
PHARMAVIE A/S | 26553148 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
PRINTECH ApS | 31264561 | NORMAL | Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (461400) |
VIPS HOLDING ApS | 26730848 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Wiotech Nordic ApS | 26479150 | NORMAL | Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (463890) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
29.12.1999 | 0,44 (km) | Kronprinsessegade 18, 1306 København K | Østergade 38, 1100 København K |
01.02.2002 | 67,98 (km) | Østergade 38, 1100 København K | Strandagervænge 7, 4070 Kirke Hyllinge |
18.12.2002 | 36,52 (km) | Strandagervænge 7, 4070 Kirke Hyllinge | Fændediget 1A, 4600 Køge |
17.09.2003 | 31,23 (km) | Fændediget 1A, 4600 Køge | Engager 2, 2605 Brøndby |
16.09.2005 | 31,33 (km) | Engager 2, 2605 Brøndby | Kildebrogårdsvej 11D, 4622 Havdrup |
09.03.2009 | 14,80 (km) | Kildebrogårdsvej 11D, 4622 Havdrup | Korskildeeng 4, 2670 Greve |
04.03.2012 | 0,00 (km) | Korskildeeng 4, 2670 Greve | Korskildeeng 4, 2670 Greve |
05.03.2012 | 0,71 (km) | Korskildeeng 4, 2670 Greve | Korskildelund 4, 2670 Greve |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 08.06.2021 og angivet som gældende fra 29.04.2003 (6615 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Provisioning v/Søren Ougaard Povelsen | 34442959 |
ProVision TV v/Ole Hald | 29227845 |
Provisor | 34041164 |
PROVITA ApS | 10009154 |
PROVITA DEVELOPMENT ApS | 10009154 |
PROVITAL SOLUTIONS A/S | 32562302 |
PROVITA PHARMA ApS | 10009154 |
PROVITEC ApS | 30241738 |
PROVITRADE ApS | 32894119 |
Provivi BVBA | 40768483 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Margit Wærn(virk.: 10) Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vibeke Wærn(virk.: 9) Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 74 % | 0 % | 0 % | 0 % | 26 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Wærn(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 |
Christel Arpalice Piron(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 |
Lars Uglebjerg Olsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pct. | 38 % | 0 % | 0 % | 16 % | 46 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Margit Wærn(virk.: 10) Reelle ejere | 7 | 3 | 0 | 10 |
Vibeke Wærn(virk.: 9) Reelle ejere | 2 | 1 | 0 | 10 |
Sum | 9 | 4 | 0 | 20 |
Pct. | 27 % | 12 % | 0 % | 61 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Wærn(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden | 37 | 24 | 0 | 6 |
Christel Arpalice Piron(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 34 | 18 | 0 | 5 |
Lars Uglebjerg Olsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 72 | 42 | 0 | 11 |
Pct. | 58 % | 34 % | 0 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |